Pour les articles homonymes, voir François Loos (homonymie).
François Loos, (né le 24 décembre 1953), est un homme politique français, ancien Ministre.
Biographie
François Loos est polytechnicien (promotion 1973) et ingénieur du
Corps des Mines, ainsi que titulaire d’un DEA de mathématiques.
Après un début de carrière d’ingénieur dans des entreprises en France et Allemagne, François Loos devient conseiller technique au cabinet du président du Parlement européen Pierre Pflimlin en 1984, puis auprès du ministre de la Recherche et de la Technologie, Hubert Curien (1984-1985). Il dirige pendant deux ans l’usine de Thann (Rhône-Poulenc), puis devient secrétaire général de la recherche de Rhône Poulenc (1987-1989). De 1990 à 1993, il occupe le poste de directeur général du groupe Lohr SA.
François Loos est élu conseiller régional d’Alsace en 1992 puis député du Bas-Rhin en 1993. Il est vice-président du conseil régional d’Alsace depuis 1996. Réélu Député en 1997, puis au premier tour de scrutin le 9 juin 2002, il a présidé la commission d'enquête sur les risques industriels en France après la catastrophe de Toulouse en 2001.
Secrétaire général adjoint du Parti radical valoisien de 1994 à 1995, il devient à cette date secrétaire national, puis délégué national aux Affaires internationales en 1997, puis président de ce parti de 1999 à Octobre 2003. Il est membre fondateur de l’UMP.
Fin 2004, François Loos a été à l'origine de la création d'un nouveau think tank européen à Strasbourg, le Forum Carolus, dont il a confié la création et la direction à Henri de Grossouvre.
Suite à la victoire de Jacques Chirac aux élections présidentielles de 2002 et en tant que co-fondateur de l'UMP, il devient ministre du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. De mai à juin 2002, il est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. De juin 2002 à mai 2005, il est ministre délégué au Commerce extérieur. Enfin, de mai 2005 à mai 2007, il est ministre délégué à l'Industrie dans le gouvernement de Dominique de Villepin.
Le 10 juin 2007, il retrouve son siège de député en étant élu dès le premier tour par 57 % des voix. Il a cependant dû changer de circonscription, passant de la 8e à la 9e circonscription du Bas-Rhin.
Le 3 mars 2008, il est élu à la Présidence de l'EM Strasbourg, pôle de management unique en France, issue de la fusion de l'IAE Strasbourg et de l'Ecole de commerce de Strasbourg IECS.
Précédé par | François_Loos | Suivi par |
---|
Thierry Cornillet | Mandats électifs et fonctions exécutivesFonctions ministérielles- 2005-2007 : Ministre délégué à l'Industrie dans le Gouvernement Villepin
- 2002-2005 : Ministre délégué au Commerce extérieur dans les Gouvernements Raffarin 2 et 3
- 2002 (mai-juin) : Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche dans le Gouvernement Raffarin 1
Mandats nationaux- 2007-2012 : Député de la 9e circonscription du Bas-Rhin
- 2002-2002 : Député de la 8e circonscription du Bas-Rhin (démission en juin 2002 suite à sa nomination au gouvernement)
- 1997-2002 : Député de la 8e circonscription du Bas-Rhin
- 1993-1997 : Député de la 8e circonscription du Bas-Rhin
Mandats régionauxFonctions dans les partis- 1999-2003 : Président du Parti radical
- 1993-2002 : Président de la fédération du Bas-Rhin du Parti radical
- 1999 : Premier vice-président de la Nouvelle UDF
- 1998 : Membre du bureau et du comité exécutif de l'UDF
- 1995-1999 : Secrétaire national du Parti radical
|